Der Vorsitzende: |
Erwin Dahlmanns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Erwin Dahlmanns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Erwin Dahlmanns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Der stellvertretende Vorsitzende: |
Dietmar Moll | SPD | SPD stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Kreistagsmitglieder: |
Frank Baczyk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 05.04.2022 | | von 05.04.2022 |
Franz Josef Beckers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Wilhelm Josef Caron | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Wilhelm Josef Caron | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Herbert Eßer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Maria Hasert | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Thomas Jansen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Thomas Jansen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Hedwig Klein | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Heinz-Gerd Kleinjans | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Waltraud Kurth | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Dr. Christiane Leonards-Schippers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dr. Christiane Leonards-Schippers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Dr. Christiane Leonards-Schippers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Ilse Lüngen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Ilse Lüngen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Ilse Lüngen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | 04.01.2022 | von 24.11.2020 bis 04.01.2022 |
Franz Maibaum | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Franz Maibaum | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Dieter Meurer | LINKE | LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dietmar Moll | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dietmar Moll | SPD | SPD stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Silke Otten | BsG | BsG Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Edith Schaaf | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dr. Ferdinand Schmitz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dr. Ferdinand Schmitz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Dr. Ferdinand Schmitz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Dr. Ruth Seidl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Frank Sonnenschein | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Maria Sprenger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Maria Sprenger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Maria Sprenger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | 31.01.2022 | von 24.11.2020 bis 31.01.2022 |
Brigitte Voßenkaul | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.02.2022 | | von 08.02.2022 |
Manfred Walther | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Manfred Walther | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Sachkundige Bürger: |
Bernhard Altmann | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Georg Chilitis | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 11.05.2010 | 31.05.2014 | von 11.05.2010 bis 31.05.2014 |
Tobias Dahmen | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.03.2024 | | von 12.03.2024 |
Guillaume Dircks | FW | FW stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 27.09.2012 | 31.05.2014 | von 27.09.2012 bis 31.05.2014 |
Peter Hermanns | FDP | FDP stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Martin Kliemt | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Holger Koch | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | 12.03.2024 | von 24.11.2020 bis 12.03.2024 |
Walter Leinders | AfD | AfD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Anastasios Mitkas | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Hans Schürgers | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Hans Schürgers | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Marina Tellers | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Brigitte Tunk | FW | FW stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | | 27.09.2012 | bis 27.09.2012 |
Heinz-Jürgen Wolter | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Heinz-Jürgen Wolter | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Beratende Mitglieder gem. § 41 Abs. 3 KrO: |
Norbert Sablowski | AfD | AfD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |