Der Vorsitzende: |
Ralf Derichs | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Guido Quirmbach | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Die Vorsitzende: |
Andrea Reh | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Der stellvertretende Vorsitzende: |
Thomas Jansen | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Kreistagsmitglieder: |
Karin Bonitz | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Karin Bonitz | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Dr. Gerd Hachen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Thomas Jansen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Hedwig Klein | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Heinz-Gerd Kleinjans | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Heinz-Gerd Kleinjans | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Joey Kuck | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Leonard Lausberg | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Leonard Lausberg | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 22.02.2018 | 31.10.2020 | von 22.02.2018 bis 31.10.2020 |
Monika Lux | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Andrea Reh | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Andrea Reh | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Renate Rütten | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Frank Sonnenschein | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Jürgen Spenrath | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Anna Stelten | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Friedhelm Thelen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Friedhelm Thelen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Friedhelm Thelen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Josef Thelen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Jörg van den Dolder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Jörg van den Dolder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Jörg van den Dolder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Manfred Walther | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Manfred Walther | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Achim Wilms | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Sachkundige Bürger: |
Frank Baczyk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 20.12.2012 | 31.05.2014 | von 20.12.2012 bis 31.05.2014 |
Sarah Cremer | FDP | FDP stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 29.09.2011 | 31.05.2014 | von 29.09.2011 bis 31.05.2014 |
Elisabeth Daldrup | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Heinrich-Josef Frings | FW | FW stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Lia Görtz | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Ingrid Heim | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Hans-Günter Heinen | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Tim Heinrichs | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Walter Junker | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Lukas Kamp | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 19.09.2023 | | von 19.09.2023 |
Martin Kliemt | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Wilfried Knur | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Christian Lenz | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Nina Meyers | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | 19.09.2023 | von 24.11.2020 bis 19.09.2023 |
Manfred Mingers | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 30.11.2009 | 29.03.2013 | von 30.11.2009 bis 29.03.2013 |
Sascha Ohlenforst | Junge Union Kreis Heinsberg | Junge Union Kreis Heinsberg Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 19.06.2019 | von 03.07.2014 bis 19.06.2019 |
Olaf Renner | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 21.12.2010 | 31.05.2014 | von 21.12.2010 bis 31.05.2014 |
Renate Rütten | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Klara Schlömer | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Doris Schreinemacher | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Doris Schreinemacher | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Stefan Turnsek | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 19.06.2019 | 31.10.2020 | von 19.06.2019 bis 31.10.2020 |
Astrid Werny | Caritasverband für die Region Heinsberg e.V. | Caritasverband für die Region Heinsberg e.V. stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Angela Wilms | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.2020 | 16.11.2021 | von 24.11.2020 bis 16.11.2021 |
Bernd Wummel | AfD | AfD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Beratende Mitglieder gemäß Schulgesetz: |
Rolf-Dieter Crott | Berufskolleg Geilenkirchen | Berufskolleg Geilenkirchen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.10.2020 | von 12.11.2009 bis 31.10.2020 |
Michael Dohmen | FW, Schulleiter der Janusz-Korczak-Schule | FW, Schulleiter der Janusz-Korczak-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.04.2019 | 31.10.2020 | von 01.04.2019 bis 31.10.2020 |
Michael Dohmen | FW, Schulleiter der Janusz-Korczak-Schule | FW, Schulleiter der Janusz-Korczak-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Ruth Drechsler | Berufskolleg EST Geilenkirchen | Berufskolleg EST Geilenkirchen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.08.2021 | | von 01.08.2021 |
Marcel Driessen | Jakob-Muth-Schule | Jakob-Muth-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 19.11.2015 | 31.10.2020 | von 19.11.2015 bis 31.10.2020 |
Marcel Driessen | Jakob-Muth-Schule | Jakob-Muth-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Dietmar Ernst | Vertreter der ev. Kirche | Vertreter der ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dietmar Ernst | Vertreter der ev. Kirche | Vertreter der ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.05.2014 | von 03.07.2014 bis 31.05.2014 |
Dietmar Ernst | Vertreter der ev. Kirche | Vertreter der ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Dietmar Ernst | Vertreter der ev. Kirche | Vertreter der ev. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Volkmar Gilleßen | Vertreter der Stadt Hückelhoven/Sonderschulkonrektor Rurtal-Schule | Vertreter der Stadt Hückelhoven/Sonderschulkonrektor Rurtal-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.10.2020 | von 12.11.2009 bis 31.10.2020 |
Gabriele Kaspers | Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen | Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.10.2013 | 31.10.2020 | von 01.10.2013 bis 31.10.2020 |
Gabriele Kaspers | Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen | Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | 01.06.2022 | von 24.11.2020 bis 01.06.2022 |
Bernhard Kozikowski | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Bernhard Kozikowski | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.05.2014 | von 03.07.2014 bis 31.05.2014 |
Bernhard Kozikowski | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 11.02.2020 | von 03.07.2014 bis 11.02.2020 |
Annegret Krewald | Oberstudiendirektorin, Kreisgymnasium Heinsberg | Oberstudiendirektorin, Kreisgymnasium Heinsberg Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.07.2019 | von 12.11.2009 bis 31.07.2019 |
Eike Krüger | Schulleiter Janusz-Korczak-Schule | Schulleiter Janusz-Korczak-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 11.11.2015 | 31.03.2019 | von 11.11.2015 bis 31.03.2019 |
Dr. Udo Lenzig | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dr. Udo Lenzig | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.05.2014 | von 03.07.2014 bis 31.05.2014 |
Stephan Lütgemeier | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 11.02.2020 | 31.10.2020 | von 11.02.2020 bis 31.10.2020 |
Stephan Lütgemeier | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Sven May | Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen | Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 |
Reiner Ostwald | Katholische Kirche | Katholische Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Jan Pfülb | Berufskolleg Erkelenz | Berufskolleg Erkelenz Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 20.05.2015 | 31.10.2020 | von 20.05.2015 bis 31.10.2020 |
Jan Pfülb | Berufskolleg Erkelenz | Berufskolleg Erkelenz Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Elena Quack | Floßbachschule | Floßbachschule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 10.10.2023 | | von 10.10.2023 |
Joachim Ritzka | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.05.2014 | von 03.07.2014 bis 31.05.2014 |
Christof Schröder | Kreisgymnasium Heinsberg | Kreisgymnasium Heinsberg Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.08.2019 | 31.10.2020 | von 01.08.2019 bis 31.10.2020 |
Christof Schröder | Kreisgymnasium Heinsberg | Kreisgymnasium Heinsberg Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Markus Steinhauer | Rurtal-Schule | Rurtal-Schule Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Leo Windelen | Sonderschulrektor, Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck | Sonderschulrektor, Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 30.09.2013 | bis 30.09.2013 |
Rudolf Zins | Oberstudiendirektor, Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen | Oberstudiendirektor, Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 30.09.2013 | bis 30.09.2013 |
Beratende Mitglieder gem. § 41 Abs. 3 KrO: |
Jenny Marx | BsG | BsG Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 09.06.2020 | 31.10.2020 | von 09.06.2020 bis 31.10.2020 |
Anja Schultz | DIE LINKE | DIE LINKE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 19.11.2014 | 10.02.2020 | von 19.11.2014 bis 10.02.2020 |