Der Vorsitzende: |
Landrat Stephan Pusch | CDU | CDU Vorsitz ext. Gremium | Vorsitz ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Mitglieder der Städte: |
Peter Jansen | Bürgermeister der Stadt Erkelenz | Bürgermeister der Stadt Erkelenz Bürgermeister | Bürgermeister | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |
Vertreter des Kreises |
Wilhelm Josef Caron | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Erwin Dahlmanns | CDU | CDU stv. Vorsitz ext. Gremium | stv. Vorsitz ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Heinz-Egon Holländer | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | 03.12.2016 | von 05.09.2014 bis 03.12.2016 |
Dr. Hanno Kehren | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Jürgen Plein | SPD | SPD Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | 01.01.2018 | von 05.09.2014 bis 01.01.2018 |
Siegfried Przibylla | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | 31.12.2017 | von 05.09.2014 bis 31.12.2017 |
Walter Leo Schreinemacher | FW | FW Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Heinz-Theo Tholen | SPD | SPD stv. Vorsitz ext. Gremium | stv. Vorsitz ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Sofia Tillmanns | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Heinz Theo Vergossen | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | | von 05.09.2014 |
Vertreter der Kreissparkasse |
Jörg Dahlmanns | Vertreter der Kreissparkasse | Vertreter der Kreissparkasse Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |
Ruth Henseler | Vertreterin der Kreissparkasse | Vertreterin der Kreissparkasse Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |
Markus Krüger | Vertreter der Kreissparkasse | Vertreter der Kreissparkasse Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |
Achim Pennartz | Vertreter der Kreissparkasse | Vertreter der Kreissparkasse Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |
Achim Weber | Vertreter der Kreissparkasse | Vertreter der Kreissparkasse Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 26.10.2018 | | von 26.10.2018 |