Kreistagsmitglieder: |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Bauausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 03.12.2016 | von 01.06.2014 bis 03.12.2016 |
Bauausschuss | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 03.07.2014 | 03.12.2016 | von 03.07.2014 bis 03.12.2016 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 03.12.2016 | von 03.07.2014 bis 03.12.2016 |
Vertreter des Kreises |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz | CDU | CDU stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Gesellschafterversammlung der Vogelsang IP gGmbH | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 03.12.2016 | von 03.07.2014 bis 03.12.2016 |
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | 03.12.2016 | von 05.09.2014 bis 03.12.2016 |