Kreistagsmitglieder: |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Umwelt, Klima, Verkehr und Strukturwandel | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Sachkundige Bürger: |
Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus | CDU | CDU stv. Sachkundige/r Bürger/in | stv. Sachkundige/r Bürger/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Vertreter des Kreises |
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |