Kreistagsmitglieder: |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationenfragen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kreispolizeibeirat | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationenfragen | CDU | CDU Kreistagsmitglied (stv. Ausschussmitglied) | Kreistagsmitglied (stv. Ausschussmitglied) | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Bauausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied (stv. Ausschussmitglied) | Kreistagsmitglied (stv. Ausschussmitglied) | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Kreispolizeibeirat | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | CDU | CDU Kreistagsmitglied (stv. Ausschussmitglied) | Kreistagsmitglied (stv. Ausschussmitglied) | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Kreisausschussmitglieder: |
Kreisausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 |
Kreisausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Vertreter des Kreises |
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH | CDU | CDU stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz | CDU | CDU stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 05.09.2014 | 31.10.2020 | von 05.09.2014 bis 31.10.2020 |