Beratende Mitglieder: |
Jugendhilfeausschuss | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Vertreter des Kreises |
Beirat der EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Gesellschafterversammlung der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | | 31.03.2018 | bis 31.03.2018 |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | | 31.03.2018 | bis 31.03.2018 |
Vorstand des Schwalmverbandes | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | | 31.03.2018 | bis 31.03.2018 |
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Gesellschafterversammlung der Vogelsang IP gGmbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Regionaler Beirat für den Kreis Heinsberg des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Wirtschaftsbeirat | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.03.2018 | von 03.07.2014 bis 31.03.2018 |
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsverbund GmbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 30.09.2014 | 31.03.2018 | von 30.09.2014 bis 31.03.2018 |
Beirat der EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | Kreis Heinsberg | Kreis Heinsberg Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 15.02.2016 | 31.03.2018 | von 15.02.2016 bis 31.03.2018 |