Mitglieder der Städte: |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen stv. Mitglied der Städte | stv. Mitglied der Städte | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen Mitglied der Städte | Mitglied der Städte | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen Mitglied der Städte | Mitglied der Städte | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Vertreter der übrigen Gesellschafter |
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 29.10.2018 | 31.10.2020 | von 29.10.2018 bis 31.10.2020 |
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen | 1. Beigeordneter Stadt Geilenkirchen stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |