Mitglieder der Städte: |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg Mitglied der Städte | Mitglied der Städte | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg Mitglied der Städte | Mitglied der Städte | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg Mitglied der Städte | Mitglied der Städte | 24.11.2020 | 30.06.2021 | von 24.11.2020 bis 30.06.2021 |
Vertreter der übrigen Gesellschafter |
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 29.10.2018 | 31.10.2020 | von 29.10.2018 bis 31.10.2020 |
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg | 1. Beigeordneter Stadt Heinsberg stv. Mitglied ext. Gremium | stv. Mitglied ext. Gremium | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |