Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beratende Mitglieder: | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Vertreter der Arbeitsverwaltung | Vertreter der Arbeitsverwaltung stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 26.06.2013 | 31.05.2014 | von 26.06.2013 bis 31.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Vertreter der Arbeitsverwaltung | Vertreter der Arbeitsverwaltung stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 23.10.2018 | von 03.07.2014 bis 23.10.2018 |