Beratende Mitglieder: |
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationenfragen | Lebenshilfe Heinsberg e. V. | Lebenshilfe Heinsberg e. V. stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationenfragen | Lebenshilfe Heinsberg e. V. | Lebenshilfe Heinsberg e. V. Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationenfragen | Lebenshilfe Heinsberg e. V. | Lebenshilfe Heinsberg e. V. Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |